Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Formål | ||||
Bibranche | Vedtægter | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2012-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Madsens Gårdbutik og Nr. Onsild Slagtehus ApS. (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2015-02-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Gårdbutikken ApS. (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2015-06-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Nr. Onsild ApS. (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Familien Madsen Invest Onsild ApS. (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2023-01-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering i kapitalandele i associerede virksomheder samt aktiviteter i tilknytning hertil. Yderligere drives landbrugsdrift med salg af korn samt investeringsvirksomhed med køb og salg af aktier og obligationer. (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-12-12 tilføjes Bibranche: Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2022-12-12 tilføjes Vedtægter: 2022-12-12 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2021-12-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-08 tilføjes Direktion: Conni Schougaard Madsen (direktør) (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2018-11-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-07-01 tilføjes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2023-10-05)
Den 2013-07-01 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Chr. Kirk I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-01 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2013-03-25)
Den 2012-10-29 tilføjes Legale ejere: John Schougaard Madsen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2012-10-29 tilføjes Reelle ejere: John Schougaard Madsen (offentliggjort 2017-10-27)
Den 2012-10-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med investering i kapitalandele i associerede virksomheder samt aktiviteter i tilknytning hertil (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2012-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-18 tilføjes Vedtægter: 2012-10-18 (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2012-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rævebakken 2, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-30 tilføjes Direktion: John Schougaard Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 tilføjes Hovedbranche: Formueforvaltning (offentliggjort 2012-06-11)
Den 2012-05-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 tilføjes Kontaktoplysninger: nr@onsildslagtehus.dk (offentliggjort 2012-06-11)
Den 2012-05-30 tilføjes Navne: SCHOUGAARD OG MADSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2012-05-30)
Den 2012-05-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-05-30 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Chr. Kirk I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 tilføjes Stiftere: John Schougaard Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-05-30)
Den 2012-05-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)