Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Vellier | 29.05.2012 | 11.03.2019 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Jesper Jeppesen | 09.12.2016 | 11.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kim Krull Jørgensen | 09.12.2016 | 11.03.2019 | formand |
Thomas Vellier | 29.05.2012 | 11.03.2019 | bestyrelse |
Kent Maul Aaen | 29.05.2012 | 09.12.2016 | formand |
Kim Krull Jørgensen | 29.05.2012 | 08.12.2016 | bestyrelse |