Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Brogaard Hansen | 17.01.2018 | 11.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Christian Gorrissen | 11.09.2012 | 11.09.2020 | formand |
Christian Simon Mens | 11.09.2012 | 17.01.2018 | bestyrelse |
Rikke Schiøtt Petersen | 29.05.2012 | 11.09.2012 | bestyrelse |
Morten Hans Jakobsen | 29.05.2012 | 11.09.2012 | bestyrelse |
Jens Vandborg Mathiasen | 29.05.2012 | 11.09.2012 | formand |