Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jon Lambrecht | 13.04.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens-Peter Refnov | 19.02.2015 | 13.04.2016 | direktør |
Neal Scott Hollingsworth | 05.07.2013 | 19.02.2015 | direktion |
Jørgen Eriksen | 29.05.2012 | 05.07.2013 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Joe Scott Hollingsworth | 13.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jon Lambrecht | 13.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Eriksen | 13.04.2016 | formand |
Bjarke Christensen | 19.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulrik Stærbo | 13.04.2016 | 27.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Neal Scott Hollingsworth | 13.04.2016 | 13.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jens-Peter Refnov | 19.02.2015 | 13.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Anders Helweg | 19.02.2015 | 13.04.2016 | formand |
Klaus Maar | 20.03.2014 | 13.04.2016 | bestyrelse |
Jens-Peter Refnov | 05.07.2013 | 18.02.2015 | formand |
Anders Helweg | 30.05.2013 | 18.02.2015 | bestyrelse |
Neal Scott Hollingsworth | 29.05.2013 | 19.02.2015 | bestyrelse |
Mette Kyed | 29.05.2012 | 20.03.2014 | bestyrelse |
Jon Lambrecht | 29.05.2012 | 30.05.2013 | bestyrelse |
Jørgen Eriksen | 29.05.2012 | 30.05.2013 | bestyrelse |