Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Bibranche | Formål | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-16 tilføjes Vedtægter: 2023-02-16 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2023-02-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-11-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-11-01 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-10-31 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2022-10-31 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2021-12-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-07 tilføjes Bibranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 fjernes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom, at foretage investering og finansiering samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2020-10-07 tilføjes Vedtægter: 2020-10-07 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2020-01-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-14 tilføjes Legale ejere: Annet-Tine Kristensen (offentliggjort 2015-03-02)
Den 2014-12-14 tilføjes Reelle ejere: Annet-Tine Kristensen (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2014-06-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ordrupgårdvej 7, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2014-06-04)
Den 2014-06-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Berlingsbakke 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2014-06-04)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-12-01 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2012-12-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2012-12-21)
Den 2012-11-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Berlingsbakke 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2014-06-04)
Den 2012-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Berlingsbakke 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-01 tilføjes Direktion: Annet-Tine Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-01 fjernes Direktion: Hans Peter Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Berlingsbakke 1, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-24 tilføjes Direktion: Hans Peter Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og udlejning af fast ejendom samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2012-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 tilføjes Navne: HPS 2 ApS (offentliggjort 2012-05-29)
Den 2012-05-24 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2012-05-24 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2023-02-16)
Den 2012-05-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 tilføjes Stiftere: Hans Peter Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-24 tilføjes Vedtægter: 2012-05-24 (offentliggjort 2020-10-07)
Den 2012-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-05-29)
Den 2012-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)