Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Bibranche | ||||
Revision fravalgt | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-02 tilføjes Revisor: REVISION VADESTEDET GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-01 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2012-05-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: OLE WOLFF HOLDING ApS. (offentliggjort 2022-12-13)
Den 2022-12-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-09-01 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2022-09-01 tilføjes Bibranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2021-12-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-12-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-12-14 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2021-12-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2022-08-23)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erslevsvej 8, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Erslevsvej 8, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2017-11-20 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2017-11-21 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-27 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2017-06-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erslevsvej 8, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2016-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 194, 2820 Gentofte (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-11-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-28)
Den 2015-11-01 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2012-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 194, 2820 Gentofte (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-05-25 tilføjes Direktion: Rasmus Wolff (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 tilføjes Legale ejere: Rasmus Wolff (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2012-05-25 tilføjes Navne: RASMUS WOLFF HOLDING ApS (offentliggjort 2012-05-29)
Den 2012-05-25 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Wolff (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2012-05-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2012-05-25 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-01-21)
Den 2012-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 tilføjes Vedtægter: 2012-05-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-05-29)
Den 2012-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2022-08-23)