Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | ||||
Kapital | Formål | Tegningsregel | Kapitalvaluta |
Den 2022-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Klokkestøbervej 18, 5230 Odense M (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-08 fjernes Bibranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-08 fjernes Direktion: Claus Ørtoft Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-11 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-08 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-08 fjernes Legale ejere: HUMLEBO EJENDOMME HOLDING A/S (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-08 fjernes Navne: Humlebo Østerlunden 1-23 ApS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-08 fjernes Reelle ejere: Carsten Rasmussen, Jess Vennerstrøm Rasmussen, Vagn Bjørnemosen (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-08 fjernes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-08 fjernes Stiftere: THOMAS OLESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-20 tilføjes Navne: Humlebo Østerlunden 1-23 ApS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2021-08-19 fjernes Navne: Ejendomsselskabet Østerbro 21 ApS (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2021-08-20 tilføjes Vedtægter: 2021-08-20 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-28 tilføjes Legale ejere: HUMLEBO EJENDOMME HOLDING A/S (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2019-10-27 fjernes Legale ejere: HUMLEBO HOLDING A/S (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klokkestøbervej 18, 5230 Odense M (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2018-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbro 21, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-25 tilføjes Direktion: Claus Ørtoft Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2018-09-25 fjernes Direktion: Thomas Søborg Olesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-09-25 tilføjes Legale ejere: HUMLEBO HOLDING A/S (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2018-09-25 fjernes Legale ejere: THOMAS OLESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-25 tilføjes Reelle ejere: Carsten Rasmussen, Jess Vennerstrøm Rasmussen, Vagn Bjørnemosen (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2018-09-25 fjernes Reelle ejere: Thomas Søborg Olesen (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-25 tilføjes Revisor: BAKER TILLY DENMARK GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2018-09-25 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2018-09-21 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2018-09-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2018-09-21 tilføjes Vedtægter: 2018-09-21 (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-04 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Østerbro 21 ApS (offentliggjort 2021-08-23)
Den 2017-09-03 fjernes Navne: COTTON FARM ApS (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2017-09-04 tilføjes Vedtægter: 2017-09-04 (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-02 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2015-03-01 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med tekstiler (offentliggjort 2015-03-03)
Den 2013-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbro 21, 5000 Odense C (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2013-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbro 20-22, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2012-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomme samt salg og import af tekstiler og beklædningsdele. Under formålet hører beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2012-08-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med tekstiler (offentliggjort 2015-03-03)
Den 2012-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2012-08-01 tilføjes Vedtægter: 2012-08-01 (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2012-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbro 20-22, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-11 tilføjes Direktion: Thomas Søborg Olesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2012-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-11 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2012-05-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-09-21)
Den 2012-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2012-05-11 tilføjes Legale ejere: THOMAS OLESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2012-05-11 tilføjes Navne: COTTON FARM ApS (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2012-05-11 tilføjes Reelle ejere: Thomas Søborg Olesen (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2012-05-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2012-05-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2012-05-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2012-05-11 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2012-05-11 tilføjes Stiftere: THOMAS OLESEN HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2012-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2012-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-16)