Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-09-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-09-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollufgårds Allé 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-09-12 fjernes Direktion: Henrik Greve Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-09-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-24 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-09-12 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-09-12 fjernes Kontaktoplysninger: ml@arkitektgruppen.dk (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-09-12 fjernes Legale ejere: AG Construction A/S (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-09-12 fjernes Navne: AMS 13 ApS (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-09-12 fjernes Reelle ejere: Robin Feddern, Jørgen-Erik Witting (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-09-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-09-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-09-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-09-12 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-09-12 fjernes Stiftere: AG Construction A/S (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-09-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-09 tilføjes Direktion: Henrik Greve Nielsen (direktør) (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2017-01-09 fjernes Direktion: Kasper Rungfeldt (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2017-01-08 fjernes Direktion: Robin Feddern (direktør) (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-04-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-01 tilføjes Direktion: Kasper Rungfeldt (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-10)
Den 2016-03-01 fjernes Direktion: Henrik Jacobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2015-08-14 tilføjes Direktion: Henrik Jacobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-03-01)
Den 2015-08-14 fjernes Direktion: Jørgen-Erik Witting (direktion) (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2015-08-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2015-08-14 tilføjes Vedtægter: 2015-08-14 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-11-23 tilføjes Kontaktoplysninger: ml@arkitektgruppen.dk (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2012-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollufgårds Allé 12, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2012-05-24 tilføjes Direktion: Jørgen-Erik Witting (direktion) (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2012-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er bygge- og anlægsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed, herunder opførelse af byggeri samt køb og salg af fast ejendom. (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2012-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2012-05-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-24 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2012-05-24 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2012-05-24 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2012-05-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2012-05-24 tilføjes Legale ejere: AG Construction A/S (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2012-05-24 tilføjes Navne: AMS 13 ApS (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2012-05-24 tilføjes Reelle ejere: Robin Feddern, Jørgen-Erik Witting (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2012-05-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2012-05-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2012-05-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2012-05-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2012-05-24 tilføjes Stiftere: AG Construction A/S (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2012-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2012-05-24 tilføjes Vedtægter: 2012-05-24 (offentliggjort 2015-08-14)
Den 2012-05-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-12-12)
Den 2012-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-12-12)