Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Kapital | Vedtægter | ||||
Tegningsregel | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-10 tilføjes Reelle ejere: Michael Stensgaard, Søren Møller, Jakob Sander, Lars Steen Pedersen (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-12-09 fjernes Reelle ejere: Søren Møller, Jakob Sander, Lars Steen Pedersen (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 80, 8920 Randers NV (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 78, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 tilføjes Bestyrelse: Søren Møller (formand) (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 fjernes Bestyrelse: Mogens Jørgensen (formand) (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 tilføjes Direktion: Michael Stensgaard (direktør) (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 fjernes Direktion: Søren Peter Wendt Larsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 tilføjes Reelle ejere: Søren Møller, Jakob Sander, Lars Steen Pedersen (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2020-06-17 fjernes Reelle ejere: Anders Skak, Jens Vilain Skak (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.001,00 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-29 tilføjes Vedtægter: 2020-05-29 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-05-26 tilføjes Vedtægter: 2020-05-26 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 78, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 78, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 78, 2., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2017-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Høgevej 3, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2017-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-15 tilføjes Bestyrelse: Mogens Jørgensen (formand) (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2017-01-15 fjernes Bestyrelse: Anders Skak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-01-15 tilføjes Direktion: Gudmund Tyge Korsgaard (adm. dir.) (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2017-01-15 fjernes Direktion: Anders Skak (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-01-15 tilføjes Vedtægter: 2017-01-15 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2017-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, 1 bestyrelsesmedlem i forening med 1 direktør, bestyrelsens formand i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-12-07 tilføjes Bestyrelse: Sigurd Hundrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2015-12-07 fjernes Bestyrelse: Jens Peter Hoeck (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-04-07 tilføjes Bestyrelse: Jens Peter Hoeck (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-04-07 fjernes Bestyrelse: Birger Dan Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-06 fjernes Bestyrelse: Jens Vilain Skak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at opføre, eje og drive ejendomme. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen og 1 bestyrelsesmedlem i forening. (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2012-07-18 tilføjes Vedtægter: 2012-07-18 (offentliggjort 2017-01-16)
Den 2012-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høgevej 3, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-11-23)
Den 2012-05-25 tilføjes Bestyrelse: Jens Vilain Skak (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-25 tilføjes Direktion: Anders Skak (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2012-09-12)
Den 2012-05-25 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2012-05-25 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 tilføjes Legale ejere: LEISURE DANMARK ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-05-25 tilføjes Navne: RANDERS LEISURE EJENDOMSSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2012-05-25 tilføjes Reelle ejere: Anders Skak, Jens Vilain Skak (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2012-05-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-05-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2012-05-25 tilføjes Stiftere: LEISURE DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2012-05-25)
Den 2012-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)