Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Legale ejere | Dekret | ||||
Direktion | xbrl | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2021-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Enggårdvej 21, 7400 Herning (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-01-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-01-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-15 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-01-14 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-01-14 fjernes Kontaktoplysninger: sonne@sonnekoncept.dk (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-01-14 fjernes Navne: Sonne-Schmidt Trading ApS (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-01-14 fjernes Omlægningsperiode slut: 2017-09-30 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-01-14 fjernes Omlægningsperiode start: 2017-01-01 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-01-14 fjernes Reelle ejere: Claus Dyrbjerg Mosegaard Vesterby, Jacob Ib Sonne-Schmidt (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-01-14 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-01-14 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-01-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-01-14 fjernes Stiftere: Tommy Pedersen, Niels Stensgaard Christensen, Jesper Stensgaard Christensen, Jacob Ib Sonne-Schmidt (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-01-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-12-18 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-11-25 fjernes Legale ejere: Sonne Vesterby Group ApS (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2019-03-05 Statstidende Dekret
Den 2019-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2019-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-02-25 fjernes Direktion: Jacob Ib Sonne-Schmidt (direktion) (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-05-31 tilføjes Legale ejere: Sonne Vesterby Group ApS (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2018-05-31 fjernes Legale ejere: Jacob Sonne-Schmidt Holding ApS (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Reelle ejere: Claus Dyrbjerg Mosegaard Vesterby, Jacob Ib Sonne-Schmidt (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2018-05-30 fjernes Reelle ejere: Jacob Ib Sonne-Schmidt (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-03-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-27 tilføjes Vedtægter: 2018-02-27 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2017-07-04 tilføjes Vedtægter: 2017-07-04 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-07-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2017-09-30 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2017-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2017-01-01 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2017-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2016-12-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2015-12-31 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2016-12-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2014-10-01 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2016-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2016-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2016-01-15 tilføjes Vedtægter: 2016-01-15 (offentliggjort 2017-07-06)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Navne: Sonne-Schmidt Trading ApS (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2015-10-30 fjernes Navne: SONNE & STENSGAARD ApS (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2015-10-31 tilføjes Vedtægter: 2015-10-31 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-11 tilføjes Legale ejere: Jacob Sonne-Schmidt Holding ApS (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2015-09-10 fjernes Legale ejere: Jesper Stensgaard Christensen, Jacob Ib Sonne-Schmidt, Niels Stensgaard Christensen (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-09-01 tilføjes Legale ejere: Niels Stensgaard Christensen (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-09-01 tilføjes Reelle ejere: Jacob Ib Sonne-Schmidt (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 fjernes Legale ejere: Niels Stensgaard Christensen (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2015-08-16 tilføjes Legale ejere: Jacob Ib Sonne-Schmidt (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-12-31 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2014-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2014-10-01 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2014-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2014-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2014-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enggårdvej 21, 7400 Herning (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2014-02-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Siriusvej 17, 7430 Ikast (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2013-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Siriusvej 17, 7430 Ikast (offentliggjort 2014-02-05)
Den 2013-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Assensgade 3, st. v., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-05-23 tilføjes Kontaktoplysninger: sonne@sonnekoncept.dk (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2012-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Assensgade 3, st. v., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-15 tilføjes Direktion: Jacob Ib Sonne-Schmidt (direktion) (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2012-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2012-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2012-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-15 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2012-05-15 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med dagligvarer via internet (offentliggjort 2014-09-10)
Den 2012-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2012-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2012-05-15 tilføjes Legale ejere: Niels Stensgaard Christensen, Jesper Stensgaard Christensen (offentliggjort 2015-09-07)
Den 2012-05-15 tilføjes Navne: SONNE & STENSGAARD ApS (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2012-05-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2012-05-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2012-05-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2012-05-15 tilføjes Stiftere: Tommy Pedersen, Niels Stensgaard Christensen, Jesper Stensgaard Christensen, Jacob Ib Sonne-Schmidt (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2012-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2012-05-15 tilføjes Vedtægter: 2012-05-15 (offentliggjort 2015-12-04)
Den 2012-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2012-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-03-06)