Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Ejerskaber | Revisor | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-30 tilføjes Vedtægter: 2023-10-30 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2012-05-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Julefabrikken ApS. (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2020-11-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Meterbuen 32 ApS. (offentliggjort 2020-11-16)
Den 2023-10-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 tilføjes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-02-01 fjernes Revisor: KONGEVEJENS REVISION REGISTRERET REVISIONS ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-04-30 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2023-01-01 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2023-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2022-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2022-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2022-06-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-24 tilføjes Revisor: KONGEVEJENS REVISION REGISTRERET REVISIONS ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2020-06-24 fjernes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2020-03-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meterbuen 32, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Ragnagade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2019-04-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-28 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SØBORG, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-06-26)
Den 2017-08-28 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2017-05-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ragnagade 7, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-10-11)
Den 2016-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Aldersrogade 6, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aldersrogade 6, 2100 København Ø (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2013-09-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Nebbegårdsbakken 19, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nebbegårdsbakken 19, 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-21 tilføjes Direktion: Lasse Eskildsen Facius (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparterne i Imagefabrikken Danmark ApS, foretage investeringer samt foretage kapitalanbringelser i øvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-05-31)
Den 2012-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Legale ejere: Lasse Eskildsen Facius (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2012-05-21 tilføjes Navne: FACIUS HOLDING ApS (offentliggjort 2012-05-23)
Den 2012-05-21 tilføjes Reelle ejere: Lasse Eskildsen Facius (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2012-05-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2012-05-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2012-05-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-05-21 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-09-15)
Den 2012-05-21 tilføjes Stiftere: Lasse Eskildsen Facius (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Vedtægter: 2012-05-21 (offentliggjort 2023-10-30)
Den 2012-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-05-23)
Den 2012-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)