Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Brickasvej 14, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-23 fjernes Bestyrelse: Mads Leth Borling (bestyrelse) (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-23 fjernes Direktion: Janne Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-21 (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-23 fjernes Hovedbranche: Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-23 fjernes Legale ejere: NICONE INVEST ApS, FREMAT HOLDING ApS, GYRUP HOLDING ApS, SCHIELDER HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-23 fjernes Navne: DANISH WINE IMPORT ApS (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-23 fjernes Stiftere: SCHIELDER HOLDING ApS, NICONE INVEST ApS, GYRUP HOLDING ApS, FREMAT HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-06-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2015-02-18 tilføjes Bestyrelse: Janne Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2015-02-18 fjernes Bestyrelse: Peter Gyrup Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-02-18 tilføjes Direktion: Janne Nielsen (direktør) (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2015-02-18 fjernes Direktion: Peter Gyrup Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-02-18 tilføjes Vedtægter: 2015-02-18 (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2013-04-30 fjernes Revisor: STRYHN & HARDER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Hovedbranche: Anden agenturhandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2012-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brickasvej 14, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2012-05-21 tilføjes Bestyrelse: Peter Gyrup Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2012-05-21 tilføjes Direktion: Peter Gyrup Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2012-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handelsvirksomhed. (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2012-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2012-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-21 (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2012-05-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2012-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2012-05-21 tilføjes Legale ejere: NICONE INVEST ApS, FREMAT HOLDING ApS, GYRUP HOLDING ApS, SCHIELDER HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2012-05-21 tilføjes Navne: DANISH WINE IMPORT ApS (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2012-05-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2012-05-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2012-05-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2012-05-21 tilføjes Revisor: STRYHN & HARDER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Stiftere: SCHIELDER HOLDING ApS, NICONE INVEST ApS, GYRUP HOLDING ApS, FREMAT HOLDING ApS (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2012-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med to bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2012-05-21 tilføjes Vedtægter: 2012-05-21 (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2012-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-23)
Den 2012-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-06-23)