Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Binavne | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Navne | Formål | Hovedbranche | ||||
Tegningsregel | Revisor | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2015-04-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Allesø Transport & Logistik ApS. (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2015-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ALLESØ TRANSPORTGAARD ApS. (offentliggjort 2018-08-09)
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-13 tilføjes Binavne: Logistik Fyn A/S (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-07-13 tilføjes Vedtægter: 2020-07-13 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryllevej 25, 5250 Odense SV (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2020-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: Vagn@tni.dk (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2020-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Søhusvej 216, 5270 Odense N (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-10 tilføjes Bestyrelse: Martha Gravengaard Dahl Malmskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-10 fjernes Bestyrelse: Lars Algot (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-02-10 tilføjes Direktion: Vagn Laurits Malmskov (direktør) (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-02-10 fjernes Direktion: Lars Algot (direktør) (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-15 tilføjes Reelle ejere: Vagn Laurits Malmskov (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-12-15 fjernes Legale ejere: Lars Algot (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Legale ejere: Vagn Laurits Malmskov (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-30 fjernes Bestyrelse: René Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-20 tilføjes Legale ejere: Lars Algot (offentliggjort 2017-12-19)
Den 2017-01-20 fjernes Legale ejere: Vagn Laurits Malmskov, René Knudsen (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2017-01-19 fjernes Legale ejere: Lars Algot (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søhusvej 216, 5270 Odense N (offentliggjort 2020-03-01)
Den 2016-07-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Søhusvej 216, 5270 Odense N (offentliggjort 2016-07-22)
Den 2016-07-01 tilføjes Navne: LOGISTIK FYN HOLDING A/S (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-07-01 tilføjes Vedtægter: 2016-07-01 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-06-30 fjernes Navne: LOGISTIK FYN A/S (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-06-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-15 tilføjes Direktion: Lars Algot (direktør) (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2015-05-15 fjernes Direktion: Vagn Laurits Malmskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investerings virksomhed. (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-14 tilføjes Bestyrelse: René Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-02-12)
Den 2015-04-14 fjernes Bestyrelse: Hanne Kristine Dahl Algot (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-04-14 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2015-04-13 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2015-04-14 tilføjes Vedtægter: 2015-04-14 (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2015-04-01 tilføjes Legale ejere: Lars Algot, Vagn Laurits Malmskov, René Knudsen (offentliggjort 2017-05-24)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er spedition, handel og vognmandsforretning. (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2013-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af 2 bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-21 tilføjes Vedtægter: 2013-06-21 (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2013-06-21 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søhusvej 216, 5270 Odense N (offentliggjort 2016-07-22)
Den 2012-05-11 tilføjes Bestyrelse: Hanne Kristine Dahl Algot (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-11 tilføjes Direktion: Vagn Laurits Malmskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2015-04-22)
Den 2012-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 tilføjes Navne: LOGISTIK FYN A/S (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2012-05-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Axel Gram I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 tilføjes Stiftere: Hanne Kristine Dahl Algot (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-11 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2012-05-23)
Den 2012-05-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)