Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Kapital | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | ||||
Årsbeskæftigelse | Binavne | Tegningsregel | Navne | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Hvidhvask | Formål | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herstedvang 10, 1. th., 2620 Albertslund (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenkæret 11, 1. th., 2860 Søborg (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-07-04 tilføjes Revisor: Verum Cura, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-07-04 fjernes Revisor: Verum Cura (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-07 tilføjes Revisor: Verum Cura (offentliggjort 2023-07-05)
Den 2021-06-07 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2020-08-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2020-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2020-07-01 tilføjes Vedtægter: 2020-07-01 (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: post@curapleje.dk (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-31 fjernes Kontaktoplysninger: mb@curapleje.dk (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenkæret 11, 1. th., 2860 Søborg (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2019-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Georg Krügers Vej 301, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Georg Krügers Vej 301, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-03-29)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Georg Krügers Vej 301, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-29)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Georg Krügers Vej 301, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Georg Krügers Vej 301, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-12-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2017-12-20 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Erling Thomsen (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2017-01-19 tilføjes Binavne: CGM ApS (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-18 fjernes Binavne: CGM A/S (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-01 tilføjes Navne: Cura Gruppen Management ApS (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2017-01-01 tilføjes Vedtægter: 2017-01-01 (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2017-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-31 fjernes Bestyrelse: Jakob Damsgård (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-12-31 fjernes Navne: Cura Gruppen Management A/S (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-12-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-29 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Erling Thomsen (offentliggjort 2017-12-21)
Den 2016-04-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2015-12-28)
Den 2015-12-28 fjernes Bestyrelse: Lars Lindskov (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-03 tilføjes Binavne: CGM A/S (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2015-12-02 fjernes Binavne: DANISH CURA INTERNATIONAL A/S, CURA INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor ledelse, management, service, handel og personaleudvikling samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed, herunder gennem datterselskaber. (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-12-03 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-12-02 fjernes Hovedbranche: Hjemmehjælp (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-12-03 tilføjes Navne: Cura Gruppen Management A/S (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2015-12-02 fjernes Navne: DANISH CURA A/S (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2015-12-03 tilføjes Vedtægter: 2015-12-03 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Bestyrelse: Peter Harwith (formand) (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2015-06-30 fjernes Bestyrelse: Kit Claudi Grøn-Iversen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-29 fjernes Bestyrelse: Peter Harwith (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-09 tilføjes Bestyrelse: Kit Claudi Grøn-Iversen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-23 tilføjes Bestyrelse: Michael Hovard Ekmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Georg Krügers Vej 301, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2018-05-02)
Den 2012-05-21 tilføjes Bestyrelse: Peter Harwith (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-21 tilføjes Binavne: DANISH CURA INTERNATIONAL A/S, CURA INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2012-05-21 tilføjes Direktion: Henrik Stæhr Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor pleje, service, handel og personaleudvikling samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed, herunder gennem datterselskaber. (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2012-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Hovedbranche: Hjemmehjælp (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2012-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-08-13)
Den 2012-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Kontaktoplysninger: mb@curapleje.dk (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2012-05-21 tilføjes Legale ejere: Cura Gruppen ApS (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2012-05-21 tilføjes Navne: DANISH CURA A/S (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2012-05-21 tilføjes Reelle ejere: Henrik Stæhr Jensen (offentliggjort 2017-09-27)
Den 2012-05-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-05-21 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-11)
Den 2012-05-21 tilføjes Stiftere: Cura Gruppen ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2012-05-21 tilføjes Vedtægter: 2012-05-21 (offentliggjort 2015-12-03)
Den 2012-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-01-19)
Den 2012-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)