Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Sidsel Harriet Eshøj Stumbeck | 02.12.2021 | adm. dir |
Jens Heiko Stumbeck | 30.01.2015 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Alice Hjorthøj Schmidt | 30.01.2015 | 13.12.2017 | direktion |
Heiko Max Herbert Stumbeck | 27.02.2013 | 30.01.2015 | direktion |
Rasmus Dalsgaard Christensen | 21.05.2012 | 30.01.2015 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Leib Eluf Falk Hansen | 19.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jens Heiko Stumbeck | 07.11.2018 | bestyrelsesmedlem |
Nis Stemann Knudsen | 13.12.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leith Olsen | 13.12.2017 | 19.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Alice Hjorthøj Schmidt | 13.12.2017 | 07.11.2018 | bestyrelsesmedlem |