Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Formål | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Pakhusvej 3, 5960 Marstal (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-15 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-28 fjernes Legale ejere: SEA CONSULT ApS, TUCO GROUP ApS (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-28 fjernes Navne: TRIPLE MARINE ApS (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-28 fjernes Reelle ejere: Jan Fabricius (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-28 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-11-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-09-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2018-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-08-27 fjernes Direktion: Jan Fabricius (direktion) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pakhusvej 3, 5960 Marstal (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2012-08-01 tilføjes Direktion: Jan Fabricius (direktion) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2012-08-01 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og salg af servicerings- og arbejdsfartøjer til offshore industrien og de hermed beslægtede erhverv indenfor den maritime industri. Endvidere kan selskabet deltage som komplementar i kommanditselskaber i forbindelse med salget af fartøjerne. (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2012-08-01 tilføjes Navne: TRIPLE MARINE ApS (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2012-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2012-08-01 tilføjes Vedtægter: 2012-08-01 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2012-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-07-31 fjernes Navne: ApS STAKE NR. 1711 (offentliggjort 2012-05-22)
Den 2012-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-15 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2012-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-15 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2012-05-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2012-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2012-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2012-05-15 tilføjes Legale ejere: SEA CONSULT ApS, TUCO GROUP ApS (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2012-05-15 tilføjes Navne: ApS STAKE NR. 1711 (offentliggjort 2012-05-22)
Den 2012-05-15 tilføjes Reelle ejere: Jan Fabricius (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2012-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2012-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2012-05-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2012-05-15 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2012-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-10)
Den 2012-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-08-27)