Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive land- og skovbrug samt at foretage udlejning af driftsmateriel. (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2016-01-06 tilføjes Navne: Vasebroen Land- og Skovbrug A/S (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2016-01-05 fjernes Navne: VASEBROEN LANDBRUG A/S (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2016-01-06 tilføjes Vedtægter: 2016-01-06 (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2014-04-03 tilføjes Bestyrelse: Klaus Munch Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-10 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med korn, uforarbejdet tobak, såsæd og foderstoffer (offentliggjort 2012-09-11)
Den 2012-05-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Atterupvej 11, 4174 Jystrup Midtsj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-09 tilføjes Bestyrelse: Thomas Munch Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Direktion: Kristine Munch Sinding (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive landbrug, herunder jordbrug, husdyrproduktion samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2012-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Legale ejere: VASEBROEN A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Navne: VASEBROEN LANDBRUG A/S (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2012-05-09 tilføjes Reelle ejere: Klaus Munch Nielsen (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2012-05-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-05-09 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Stiftere: Klaus Munch Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med et bestyrelsesmedlem eller af fomanden alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Vedtægter: 2012-05-09 (offentliggjort 2016-01-06)
Den 2012-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2012-05-22)
Den 2012-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)