Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 15, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-15 fjernes Bestyrelse: Christian Ulrich Brandt Birger-Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Direktion: Christian Ulrich Brandt Birger-Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-15 fjernes Navne: CC PROPERTIES VI HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Stiftere: PFA CC Properties ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-02-18 tilføjes Bestyrelse: Michel van Krimpen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-18 fjernes Bestyrelse: Nicola Patricia Foley (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 tilføjes Bestyrelse: Gerard Alexander van Hunen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 fjernes Bestyrelse: Claus Rene Klostermann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 tilføjes Direktion: Christian Ulrich Brandt Birger-Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 fjernes Direktion: Claus Rene Klostermann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 15, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-21 tilføjes Bestyrelse: Claus Rene Klostermann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Direktion: Claus Rene Klostermann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i bolig-, kontor- og butiksejendomme. Investering kan ske direkte ved køb af ejendomme, og indirekte gennem ejendomsselskaber. Selskabet skal primært investere i ejendomme, som er beliggende i det Storkøbenhavnske område, men kan derudover efter bestyrelsens skøn investere i ejendomme beliggende i resten af Dan-mark. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Navne: CC PROPERTIES VI HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Stiftere: PFA CC Properties ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af (i) 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller (ii) 1 direktør i forening med 1 bestyrelsesmedlem, der ikke er direktør i selskabet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Vedtægter: 2012-05-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)