Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Åkrogs Strandvej 51, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-28 fjernes Direktion: Stine Elmkvist (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-28 fjernes Navne: STINE ELMKVIST HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-10-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 fjernes Stiftere: Stine Elmkvist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åkrogs Strandvej 51, 8240 Risskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-08 tilføjes Direktion: Stine Elmkvist (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i driftsselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-08 tilføjes Navne: STINE ELMKVIST HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-08 tilføjes Stiftere: Stine Elmkvist (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-08 tilføjes Vedtægter: 2012-05-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)