Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | xbrl | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2024-07-03 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2012-05-21 sletter virksomheden Ejerskaber: MALERFIRMAET TORBEN MADSEN A/S. (offentliggjort 2022-12-02)
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-07 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2023-07-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2022-09-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2019-09-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2019-09-19 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2019-09-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øresundsvej 142, st. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Øresundsvej 142, st. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-08-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-12 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øresundsvej 142, st. tv., 2300 København S (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2012-05-07 tilføjes Direktion: Jacques Tagen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-07-10)
Den 2012-05-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 tilføjes Legale ejere: Jacques Tagen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2012-05-07 tilføjes Navne: TAGEN HOLDING ApS (offentliggjort 2012-05-21)
Den 2012-05-07 tilføjes Reelle ejere: Jacques Tagen (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2012-05-07 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-09-19)
Den 2012-05-07 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 tilføjes Stiftere: Jacques Tagen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 tilføjes Vedtægter: 2012-05-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-05-21)
Den 2012-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)