Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Hvidhvask | Formål | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2022-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kantatevej 79, 8940 Randers SV (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-04-30 (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-16 (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-29 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-29 fjernes Kontaktoplysninger: haa@ibasystem.dk (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-29 fjernes Legale ejere: AARESTRUP HOLDING, RANDERS ApS, FINTEC HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-29 fjernes Navne: IBA INVEST 2012 ApS (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-29 fjernes Reelle ejere: Søren Henrik Aarestrup, Steffen Froulund (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-29 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-29 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-29 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-29 fjernes Stiftere: FINTEC HOLDING ApS, AARESTRUP HOLDING, RANDERS ApS (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-04-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2021-11-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2021-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2021-11-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-24 fjernes Direktion: Steffen Froulund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-10-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kantatevej 79, 8940 Randers SV (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2021-05-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Navervej 25, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2021-05-03 tilføjes Kontaktoplysninger: haa@ibasystem.dk (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2020-10-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-23 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-04-17 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2013-04-17 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - at drive virksomhed med udlejning af fast ejendom samt anden virksomhed, der efter det centrale ledelsesorgans skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2012-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2012-11-09 tilføjes Vedtægter: 2012-11-09 (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2012-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2012-05-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Navervej 25, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2021-05-03)
Den 2012-05-16 tilføjes Direktion: Steffen Froulund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-04-30 (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2012-05-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-16 (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2012-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2012-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2012-05-16 tilføjes Legale ejere: AARESTRUP HOLDING, RANDERS ApS, FINTEC HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2012-05-16 tilføjes Navne: IBA INVEST 2012 ApS (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2012-05-16 tilføjes Reelle ejere: Søren Henrik Aarestrup, Steffen Froulund (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2012-05-16 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2012-05-16 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2012-05-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2012-05-16 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-16 tilføjes Stiftere: FINTEC HOLDING ApS, AARESTRUP HOLDING, RANDERS ApS (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2012-05-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2012-05-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-24)