Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | Dekret | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Kapital | ||||
Vedtægter | Formål | Revisor | Kapitalvaluta |
Den 2016-04-06 sletter virksomheden Ejerskaber: MH-Byg ApS. (offentliggjort 2019-06-19)
Den 2019-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Alle 23, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-11-11 fjernes Bibranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-09 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-11-11 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-08-05 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-11-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-11-11 fjernes Legale ejere: Lise Hanna Nørregaard Vad (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-11-11 fjernes Navne: MH-INVEST ApS (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-11-11 fjernes Reelle ejere: Lise Hanna Nørregaard Vad (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-11-11 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-11-11 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-11-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-11-11 fjernes Stiftere: Lise Hanna Nørregaard Vad (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-11-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-10-16 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2019-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2019-04-16 Statstidende Dekret
Den 2019-02-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2019-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2019-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2018-12-01 fjernes Direktion: Lise Hanna Nørregaard Vad (direktør) (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-10 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2016-08-05 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2016-08-10 tilføjes Kapital (Kapital): 51.000,00 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2016-08-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2016-08-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2016-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2016-07-25 tilføjes Direktion: Lise Hanna Nørregaard Vad (direktør) (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2016-07-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-01-29)
Den 2016-07-25 tilføjes Vedtægter: 2016-07-25 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2016-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2016-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2016-06-15 fjernes Direktion: Lise Hanna Nørregaard Vad (direktion) (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2015-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Alle 23, 2600 Glostrup (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2015-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Weidekampsgade 7, 5. tv., 2300 København S (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2014-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt udlejning af maskiner og værktøj. (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2014-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2014-03-01 tilføjes Vedtægter: 2014-03-01 (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2014-03-01 fjernes Revisor: Århus Rådgivningsservice ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Legale ejere: Lise Hanna Nørregaard Vad (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2012-05-21 tilføjes Reelle ejere: Lise Hanna Nørregaard Vad (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2012-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Weidekampsgade 7, 5. tv., 2300 København S (offentliggjort 2015-11-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af entreprenørmateriel (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2012-05-09 tilføjes Direktion: Lise Hanna Nørregaard Vad (direktion) (offentliggjort 2016-06-15)
Den 2012-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2012-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-09 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2012-05-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2012-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2012-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2012-05-09 tilføjes Navne: MH-INVEST ApS (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2012-05-09 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2012-05-09 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2012-05-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2012-05-09 tilføjes Revisor: Århus Rådgivningsservice ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Stiftere: Lise Hanna Nørregaard Vad (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2012-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-17)
Den 2012-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-06-15)