Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-05-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FYSIUM ApS. (offentliggjort 2015-08-25)
Den 2012-05-02 sletter virksomheden Ejerskaber: FYSIUM RUN ApS. (offentliggjort 2017-09-18)
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-05-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct Jørgens Park 66, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-02 tilføjes Direktion: Jacob Gunner Nordholt Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter i andre selskaber samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2012-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Legale ejere: Jacob Gunner Nordholt Hansen (offentliggjort 2015-08-15)
Den 2012-05-02 tilføjes Navne: FYSIUM HOLDING ApS (offentliggjort 2012-05-16)
Den 2012-05-02 tilføjes Reelle ejere: Jacob Gunner Nordholt Hansen (offentliggjort 2017-10-24)
Den 2012-05-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-05-02 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Stiftere: Jacob Gunner Nordholt Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Vedtægter: 2012-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-05-16)
Den 2012-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)