Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2017-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 46, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-14 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-10 fjernes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-10 fjernes Kontaktoplysninger: tolk-orion@hotmail.com (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-10 fjernes Navne: CENTRAL ASIA TOURS ApS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-10 fjernes Stiftere: ORION TOLKESERVICE ApS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2017-04-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2016-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2016-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2015-12-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2016-01-24)
Den 2015-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-14 fjernes Direktion: Shahlo Yusupova Elmose (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2015-10-14 fjernes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2013-11-21 tilføjes Kontaktoplysninger: tolk-orion@hotmail.com (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2012-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 46, 2. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2012-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Viktoriagade 17, 1. th., 1655 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-13 tilføjes Revisor: GR Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2012-06-09 fjernes Revisor: I. G. REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viktoriagade 17, 1. th., 1655 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-14 tilføjes Direktion: Shahlo Yusupova Elmose (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-14)
Den 2012-05-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af rejser (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2012-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2012-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-14 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2012-05-14 tilføjes Hovedbranche: Rejsebureauer (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2012-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2012-05-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2012-05-14 tilføjes Navne: CENTRAL ASIA TOURS ApS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2012-05-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2012-05-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2012-05-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2012-05-14 tilføjes Revisor: I. G. REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-14 tilføjes Stiftere: ORION TOLKESERVICE ApS (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2012-05-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktør (offentliggjort 2016-01-18)
Den 2012-05-14 tilføjes Vedtægter: 2012-05-14 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2012-05-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-06-02)
Den 2012-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-10-14)