Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Ejerskaber | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blegsøvej 1, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmedal 84, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2023-01-31 tilføjes Kontaktoplysninger: Carsten@mestermolbo.dk (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2013-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MESTER MOLBO ApS. (offentliggjort 2018-01-04)
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-09 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2018-03-01 (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-03-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Direktion: Carsten Molbo Levinsen (direktør) (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-02-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2018-02-26 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-02-25 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-23 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-22 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2017-12-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2017-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2017-12-09 fjernes Direktion: Carsten Molbo Levinsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-01-10)
Den 2015-03-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2015-03-20 fjernes Revisor: ELLEY REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2012-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmedal 84, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2023-01-31)
Den 2012-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Maskedal 12, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maskedal 12, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-15 tilføjes Direktion: Carsten Molbo Levinsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed, og andre hermed, efter ledelsens skøn, forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-15 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2012-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-15 tilføjes Legale ejere: Carsten Molbo Levinsen (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2012-05-15 tilføjes Navne: MOLBO HOLDING ApS (offentliggjort 2012-05-15)
Den 2012-05-15 tilføjes Reelle ejere: Carsten Molbo Levinsen (offentliggjort 2018-03-09)
Den 2012-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2012-05-15 tilføjes Revisor: ELLEY REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-24)
Den 2012-05-15 tilføjes Stiftere: Carsten Molbo Levinsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-12-09)
Den 2012-05-15 tilføjes Vedtægter: 2012-05-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-05-15)
Den 2012-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-12-09)