Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 21, 4070 Kirke Hyllinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-02 tilføjes Direktion: Thomas Lübcke (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med solenergi samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2012-05-15)
Den 2012-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Legale ejere: Thomas Lübcke (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2012-05-02 tilføjes Navne: SOLCELLE-EXPERTEN ApS (offentliggjort 2012-05-15)
Den 2012-05-02 tilføjes Reelle ejere: Thomas Lübcke (offentliggjort 2018-04-24)
Den 2012-05-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Stiftere: Thomas Lübcke (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Vedtægter: 2012-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-05-15)
Den 2012-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)