Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans-Jørgen Jørgensen | 26.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Bo Madsen | 02.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Allan Henneberg | 08.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Gubi Brix | 04.06.2020 | næstformand |
Gitte Seeberg | 02.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Regner Glad | 10.05.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bo Skouby Rosendahl | 01.01.2023 | 26.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Morten Olsen | 21.05.2019 | 02.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hans-Jørgen Jørgensen | 16.01.2018 | 31.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Kastbjerg Bollerslev | 30.05.2017 | 02.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ejgild Nørgaard Christensen | 30.05.2017 | 16.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Lyng Johannessen | 10.05.2016 | 02.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Gubi Brix | 10.05.2016 | 03.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Haldrup Petersen | 10.05.2016 | 28.05.2020 | næstformand |
Pierre Martin Iversen | 10.05.2016 | 02.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kai Lykke Jensen | 29.05.2013 | 21.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Max Hartwig-Porsdal | 29.05.2013 | 30.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Regner Glad | 29.05.2013 | 09.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Rafn-Larsen | 11.10.2012 | 10.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Lars Haldrup Petersen | 11.10.2012 | 09.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Kastbjerg Bollerslev | 11.10.2012 | 29.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Augustenborg Jensen | 14.05.2012 | 30.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Finn Orvad | 14.05.2012 | 10.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Knud Helmuth Nielsen | 14.05.2012 | 10.05.2016 | formand |