Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1994-05-02 fjernes Navne: ORLA VALSBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kajerødvej 166, 3460 Birkerød (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-25 fjernes Revisor: Revisorinteressentskabet Carl Jensen, Johs. Pedersen og H Wilhelmsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 fjernes Bestyrelse: Ib Bruno Stenmann Valsborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-15 fjernes Direktion: Orla Gunnar Valsgaard Valsborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-05 tilføjes Vedtægter: 1989-03-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kajerødvej 166, 3460 Birkerød (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-01 tilføjes Bestyrelse: Ib Bruno Stenmann Valsborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-01 tilføjes Direktion: Orla Gunnar Valsgaard Valsborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-01 tilføjes Navne: ORLA VALSBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-01 tilføjes Revisor: Revisorinteressentskabet Carl Jensen, Johs. Pedersen og H Wilhelmsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)