Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 31.12.1991 | 31.12.1991 |
UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 15.08.1991 | 30.12.1991 |
NORMAL | 04.03.1971 | 14.08.1991 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Statsaut. revisor Børge Høvenh of Frandsen | 04.03.1971 | 31.12.1991 |
Virksomheden har ikke ændret Revisor i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
AAKL AF 1972 A/S | 05.07.1990 | 13.01.1992 |
ÅGE K. LARSEN REVISIONS-AKTIESELSKAB | 04.03.1971 | 04.07.1990 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af likvidator alene | 07.06.1990 | 31.12.1991 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.