Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform |
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-01-01 tilføjes Reelle ejere: Gitte Bomholt, Claus Uhrskov Madsen, Mette Uhrskov Madsen (offentliggjort 2017-11-25)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højvangsalle 37, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-01 tilføjes Interessenter: Mette Uhrskov Madsen, Gitte Bomholt, Claus Uhrskov Madsen (offentliggjort 2012-08-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jjmhorsens@yahoo.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-01 tilføjes Navne: I/S Ilved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)