Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2022-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 3, 6440 Augustenborg (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 fjernes Kontaktoplysninger: hertugbyens@gmail.com (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 fjernes Navne: Hertugbyens Rideklub (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2022-05-31 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2019-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 3, 6440 Augustenborg (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2019-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 3, 6440 Augustenborg (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-31 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2019-07-01 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-31 tilføjes Kontaktoplysninger: hertugbyens@gmail.com (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2019-07-01 fjernes Kontaktoplysninger: hertugbyens@mail-online.dk (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-31 tilføjes Navne: Hertugbyens Rideklub (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2019-07-01 fjernes Navne: Hertugbyens Rideklub (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-31 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2022-06-01)
Den 2019-07-01 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2013-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 3, 6440 Augustenborg (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2013-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 3, 6440 Augustenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 3, 6440 Augustenborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-29 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2012-06-29 tilføjes Kontaktoplysninger: hertugbyens@mail-online.dk (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2012-06-29 tilføjes Navne: Hertugbyens Rideklub (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2012-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-07-08)