Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2022-05-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkegårds Alle 61, 4140 Borup (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkegårds Alle 67, 4140 Borup (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-30 tilføjes Kontaktoplysninger: thomas@moeller-veith.dk (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2022-05-29 fjernes Kontaktoplysninger: ukm@stofanet.dk (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2019-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkegårds Alle 67, 4140 Borup (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2019-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkegårds Alle 67, 4140 Borup (offentliggjort 2019-02-16)
Den 2018-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkegårds Alle 67, 4140 Borup (offentliggjort 2019-02-16)
Den 2018-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkegårds Alle 67, 4140 Borup (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2012-06-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkegårds Alle 67, 4140 Borup (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2012-06-21 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-21 tilføjes Kontaktoplysninger: ukm@stofanet.dk (offentliggjort 2022-05-30)
Den 2012-06-21 tilføjes Navne: Grundejerforeningen Borup Have (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-21 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2013-11-22)