Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Frederikke Amalie Bodil Foss(virk.: 4) Adm. Dir., Legale ejere | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % | 33,33 % |
Mathias Larsen(virk.: 2) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Antoinette Kordic(virk.: 1) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Claus Damgaard Jarløv(virk.: 1) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lasse Glavind(virk.: 2) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ulla Bruhns(virk.: 1) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 12,12 % | 12,12 % | 12,12 % | 12,12 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Lasse Glavind | 05.10.2004 | Viktoriagade 20, 1655 København V |
Ulla Bruhns | ||
Frederikke Amalie Bodil Foss | 01.01.2007 | Strandvejen 84, 2900 Hellerup |
Antoinette Kordic | 01.03.2017 | Hans Tausens Gade 7, 5000 Odense C |
Claus Damgaard Jarløv | 06.05.2017 | Oscar Pettifords Vej 7, 2450 København SV |
Mathias Larsen | 20.10.2018 | Hestehaven 15, 4652 Hårlev |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
MEDIETEKST DANMARK ApS | 34491836 | NORMAL | Aktiviteter, der udøves efter produktion af film, video- og tv-programmer (591200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
04.09.2012 | 0,91 (km) | Smallegade 52E, 2000 Frederiksberg | Sylows Alle 19, 2000 Frederiksberg |
14.07.2015 | 3,07 (km) | Sylows Alle 19, 2000 Frederiksberg | Elga Olgas Vej 3, 2000 Frederiksberg |
27.01.2017 | 2,39 (km) | Elga Olgas Vej 3, 2000 Frederiksberg | Mansasvej 5, 2500 Valby |
31.10.2019 | 11,13 (km) | Mansasvej 5, 2500 Valby | Strandvejen 84, 2900 Hellerup |
MEDIETEKST DANMARK ApS. |
Sidst opdateret den 11.05.2012 og angivet som gældende fra 11.05.2012 (4528 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
MedieTeamet ApS | 37468363 |
MEDIETEK A/S | 29222029 |
MEDIETEK HOLDING ApS | 29225923 |
MEDIETEKNIK V/FLEMMING PEDERSEN | 13342741 |
MEDIETEKST DANMARK ApS | 34491836 |
Medietjenesten ApS | 32938167 |
Medietrends.dk | 36138556 |
medieundervisning.dk v/A Gootlieb | 31953251 |
Medieval Histories ApS | 29934215 |
Medievirksomheden af 2015 | 34984077 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Frederikke Amalie Bodil Foss(virk.: 4) Adm. Dir., Legale ejere | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mathias Larsen(virk.: 2) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antoinette Kordic(virk.: 1) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Claus Damgaard Jarløv(virk.: 1) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasse Glavind(virk.: 2) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ulla Bruhns(virk.: 1) Legale ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 64 % | 0 % | 0 % | 9 % | 0 % | 27 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Frederikke Amalie Bodil Foss(virk.: 4) Adm. Dir., Legale ejere | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mathias Larsen(virk.: 2) Legale ejere | 0 | 1 | 1 | 1 |
Antoinette Kordic(virk.: 1) Legale ejere | 0 | 1 | 0 | 1 |
Claus Damgaard Jarløv(virk.: 1) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasse Glavind(virk.: 2) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ulla Bruhns(virk.: 1) Legale ejere | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 1 | 4 | 2 | 4 |
Pct. | 9 % | 36 % | 18 % | 36 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |