Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-04-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HV INVEST ApS. (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2020-06-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, drive investeringsvirksomhed, herunder inden for handel og industri og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 tilføjes Vedtægter: 2013-05-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-28 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haugstedgårdsvej 3, 5230 Odense M (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-27 tilføjes Direktion: Hemming Van (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-04-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-04-27 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-27 tilføjes Legale ejere: Theresa Hagen Van (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2012-04-27 tilføjes Navne: THE VAN ApS (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2012-04-27 tilføjes Reelle ejere: Theresa Hagen Van (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2012-04-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-27 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-27 tilføjes Stiftere: Hemming Van (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2012-04-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)