Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2012-05-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ANDERS HEEDE ApS. (offentliggjort 2015-06-17)
Den 2015-10-28 sletter virksomheden Ejerskaber: HZ Bolig ApS. (offentliggjort 2021-07-21)
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-22 tilføjes Revisor: Boreco Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2016-12-22)
Den 2016-12-22 fjernes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2016-07-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valmuevej 10, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 4, st. th., 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2015-05-06 tilføjes Kontaktoplysninger: andersheede3000@gmail.com (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2013-06-20 tilføjes Revisor: REVISION OG RÅDGIVNINGSGRUPPEN REGISTRERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2013-06-20 fjernes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 1. JULI 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fælledvej 4, st. th., 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-05-06)
Den 2012-05-10 tilføjes Direktion: Anders Heede (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, drive investering samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-05-17)
Den 2012-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-10 tilføjes Legale ejere: Anders Heede (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2012-05-10 tilføjes Navne: ANDERS HEEDE HOLDING ApS (offentliggjort 2012-05-10)
Den 2012-05-10 tilføjes Reelle ejere: Anders Heede (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2012-05-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-05-10 tilføjes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 1. JULI 2012 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-10 tilføjes Stiftere: Anders Heede (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-10 tilføjes Vedtægter: 2012-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-05-10)
Den 2012-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)