Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-03-17 sletter virksomheden Ejerskaber: LPT ApS. (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2015-11-19 sletter virksomheden Ejerskaber: ULBJERG MINK ApS. (offentliggjort 2018-05-17)
Den 2019-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakken 13, 8832 Skals (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-09-30 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-08 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-04 fjernes Legale ejere: Tommy Schrøder Krog Jensen (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-04 fjernes Navne: ULBJERG MINK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-04 fjernes Omlægningsperiode slut: 2015-06-30 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-04 fjernes Omlægningsperiode start: 2014-10-01 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-04 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-04 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-04 fjernes Stiftere: Tommy Schrøder Krog Jensen (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2019-01-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2018-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-26 fjernes Direktion: Tommy Schrøder Krog Jensen (direktion) (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2017-12-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-19 tilføjes Legale ejere: Tommy Schrøder Krog Jensen (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2015-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i datterselskaber og dattervirksomheder, herunder i datterselskaber, der driver virksomhed med minkfarm, it serviceydelser samt udførelse af hjemmeservice. (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2015-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2015-02-27 tilføjes Vedtægter: 2015-02-27 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2015-02-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-06-30 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2014-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2014-10-01 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2014-10-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2014-10-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2014-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2014-09-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2014-09-29 fjernes Revisor: REVISORERNE I SKALS REG. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakken 13, 8832 Skals (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2012-05-08 tilføjes Direktion: Tommy Schrøder Krog Jensen (direktion) (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2012-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-09-30 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2012-05-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-08 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2012-05-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2012-05-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2012-05-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2012-05-08 tilføjes Navne: ULBJERG MINK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2012-05-08 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2012-05-08 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2012-05-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2012-05-08 tilføjes Revisor: REVISORERNE I SKALS REG. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2012-05-08 tilføjes Stiftere: Tommy Schrøder Krog Jensen (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2012-05-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-02-13)
Den 2012-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-26)