Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-11 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glentevænget 22, 8464 Galten (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Glentevænget 22, 8464 Galten (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2012-05-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Carstensen Advisory ApS. (offentliggjort 2015-02-03)
Den 2014-11-25 sletter virksomheden Ejerskaber: 3DINTEGRATED ApS. (offentliggjort 2019-04-23)
Den 2014-12-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET VENØGADE 24 A/S. (offentliggjort 2015-06-14)
Den 2014-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: DRONNING OLGAS VEJ 1 HOLDING II ApS. (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2014-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET FINSENSVEJ 19 A/S. (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2014-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSSELSKABET STENGÅRDS ALLE ApS. (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2015-06-12 sletter virksomheden Ejerskaber: REQBO ApS. (offentliggjort 2015-07-02)
Den 2015-06-26 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: REQBO ApS. (offentliggjort 2018-09-25)
Den 2016-05-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Seikel Danmark IVS. (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2016-11-08 sletter virksomheden Ejerskaber: My Blue Mug ApS. (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2017-04-18 sletter virksomheden Ejerskaber: My Blue Mug ApS. (offentliggjort 2017-04-24)
Den 2017-04-24 sletter virksomheden Ejerskaber: My Blue Mug ApS. (offentliggjort 2019-06-11)
Den 2017-11-10 sletter virksomheden Ejerskaber: Eupry Invest ApS. (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2018-04-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: iSD Immunotech ApS. (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-04-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Trebuchet ApS. (offentliggjort 2023-03-02)
Den 2020-09-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Alkymio ApS. (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2020-11-24 sletter virksomheden Ejerskaber: Boogiz ApS. (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2020-12-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Pincer Biotech ApS. (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-03-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Alkymio ApS. (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2022-05-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Cystotech Invest ApS. (offentliggjort 2022-07-05)
Den 2022-06-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Boogiz ApS. (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-07-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Cystotech Invest ApS. (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-01-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Et al ApS. (offentliggjort 2023-03-06)
Den 2023-08-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Cystotech Invest ApS. (offentliggjort 2023-08-30)
Den 2023-09-27 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-09-27 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glentevænget 22, 8464 Galten (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Glentevænget 22, 8464 Galten (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glentevænget 22, 8464 Galten (offentliggjort 2023-09-08)
Den 2023-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Glentevænget 22, 8464 Galten (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-02 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2021-11-02 fjernes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Revisor: KOVSTED & SKOVGÅRD, REVISION & RÅDGIVNING, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-01-01 fjernes Revisor: RR-SR A/S (offentliggjort 2021-01-10)
Den 2020-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glentevænget 22, 8464 Galten (offentliggjort 2023-09-05)
Den 2020-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Glentevænget 22, 8464 Galten (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2020-08-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Glentevænget 22, 8464 Galten (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2018-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuglevænget 35, 8464 Galten (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2016-01-09 tilføjes Revisor: RR-SR A/S (offentliggjort 2021-01-10)
Den 2016-01-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2012-05-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuglevænget 35, 8464 Galten (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2012-05-09 tilføjes Direktion: Poul Vagn Carstensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er eje kapitalandele i andre selskaber (holdingselskab). (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2016-01-26)
Den 2012-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Legale ejere: Poul Vagn Carstensen (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2012-05-09 tilføjes Navne: POUL CARSTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2012-05-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Reelle ejere: Poul Vagn Carstensen (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2012-05-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-05-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2012-05-09 tilføjes Stiftere: Poul Vagn Carstensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Vedtægter: 2012-05-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-05-09)
Den 2012-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)