Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Hovedbranche | Navne | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsstatus | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2017-04-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 27, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-30 fjernes Binavne: SOCIALØKONOMISK FOND KOLDING (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-30 fjernes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-04 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2017-04-30 fjernes Navne: SØV-FONDEN KOLDING (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-30 fjernes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2016-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2016-03-14 fjernes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-03-13 fjernes Bestyrelse: Hanna Dahlmand Andresen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-01 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-03-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-03-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-03-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 27, 6000 Kolding (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2016-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 27, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2014-05-27 tilføjes Bestyrelse: Lis Ravn Ebbesen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2014-05-27 fjernes Bestyrelse: Bent Leon Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 27, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2011-12-01 tilføjes Bestyrelse: Bent Leon Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-01 tilføjes Binavne: SOCIALØKONOMISK FOND KOLDING (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2011-12-01 tilføjes Formål: Fonden har til formål på socialøkonomisk grundlag til fordel for fysisk handicappede og andre borgere med særlige behov at skabe og fastholde meningsfyldte arbejdspladser i Kolding Kommune. Fonden vil gennem målrettede aktiviteter i forhold til socialøkonomiske virksomheder, erhvervslivet, kommunen og andre offentlige og private parter, interesseorganisationer, politikere m.fl. søge at tage initiativ til at udvikle muligheder for at opfylde fondens formål. Fonden vil gennem sin grundkapital, tilskud og donationer fra tredjemand samt optagelse af lån forfølge sit formål. Fonden har til opfyldelse af sit formål mulighed for at indgå erhvert form for samarbejde med tredjemand, herunder købe eller leje fast ejendom, butikker, optage lån samt at drive virksomhed gennem helt eller delvist ejede datterselskaber. (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2011-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2011-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2011-12-01 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2011-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-04-04)
Den 2011-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 350.000,00 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2011-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2011-12-01 tilføjes Navne: SØV-FONDEN KOLDING (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2011-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2011-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2011-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2011-12-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2011-12-01 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, af 3 medlemmer af bestyelsen i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2011-12-01 tilføjes Vedtægter: 2011-12-01 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2011-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2011-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-02-03)