Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Hovedbranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-08-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høgelundvej 11, 6500 Vojens (offentliggjort 2020-08-16)
Den 2020-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovby Bygade 8, 6500 Vojens (offentliggjort 2020-08-16)
Den 2019-06-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-05-01 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2012-05-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovby Bygade 8, 6500 Vojens (offentliggjort 2020-08-16)
Den 2012-04-30 tilføjes Direktion: Jørgen Moos (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er af drive virksomhed indenfor byggebranchen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Kontaktoplysninger: pedemoos@hotmail.com (offentliggjort 2012-05-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Legale ejere: Jørgen Moos (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2012-04-30 tilføjes Navne: MOOS & SCHULTZ ApS (offentliggjort 2012-05-08)
Den 2012-04-30 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Moos (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2012-04-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Stiftere: Jørgen Moos (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Vedtægter: 2012-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-05-08)
Den 2012-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)