Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2012-04-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ATAK A/S. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-08-12 sletter virksomheden Ejerskaber: Atak Media ApS. (offentliggjort 2017-10-16)
Den 2018-09-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ATAK Ejendomme ApS. (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2021-01-24 sletter virksomheden Ejerskaber: MarCom Publishing ApS. (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2021-06-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Akademi Danmark ApS. (offentliggjort 2021-06-22)
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-15 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-12-16 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2020-10-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 8, st. 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2015-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 88, 3., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-21 tilføjes Kontaktoplysninger: holding@atak.dk (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2014-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 tilføjes Vedtægter: 2014-11-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-04 fjernes Revisor: GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 88, 3., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2013-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Lindegårdsvej 41, 1., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-04 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-10-21)
Den 2012-05-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lindegårdsvej 41, 1., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-25 tilføjes Direktion: Burhan William Atak (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-04-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-25 tilføjes Legale ejere: Burhan William Atak (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2012-04-25 tilføjes Navne: ATAK HOLDING ApS (offentliggjort 2012-05-04)
Den 2012-04-25 tilføjes Reelle ejere: Burhan William Atak (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2012-04-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-28)
Den 2012-04-25 tilføjes Revisor: GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-25 tilføjes Stiftere: Burhan William Atak (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-05-04)
Den 2012-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)