Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Amby Jensen | 03.05.2012 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Nymann Nilsson | 03.05.2012 | 08.10.2018 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jochen Andreas Nüssle | 31.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Stéphane Dussillol | 19.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Michael Nymann Nilsson | 08.10.2018 | formand |
Henrik Amby Jensen | 03.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Guillaume Faure | 19.11.2020 | 31.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Marius Nicolai Julian Mallet | 04.12.2014 | 19.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Blavnsfeldt | 08.11.2013 | 04.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Johannes Poulsen | 03.05.2012 | 08.10.2018 | formand |
Marius Nicolai Julian Mallet | 03.05.2012 | 08.11.2013 | bestyrelsesmedlem |