Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-02 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2023-01-02 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2012-05-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EM AUTOCENTER ApS. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-04-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: P & M ejendomme af 2015 ApS. (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2022-12-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2019-12-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-21 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2016-12-21 fjernes Revisor: KIRK REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2016-12-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-03 tilføjes Revisor: KIRK REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-02-13)
Den 2014-12-03 fjernes Revisor: Kirk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristrupvej 138, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-02 tilføjes Direktion: Martin Ellegaard Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for og besidde kapitalandele i EM Autocenter ApS og dermed koncernforbundne selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-05-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Legale ejere: Martin Ellegaard Mikkelsen (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Navne: M. MIKKELSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2012-05-02)
Den 2012-05-02 tilføjes Reelle ejere: Martin Ellegaard Mikkelsen (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-05-02 tilføjes Revisor: Kirk Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Stiftere: Martin Ellegaard Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af direktionen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Vedtægter: 2012-05-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-05-02)
Den 2012-05-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)