Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Formål | Tegningsregel | ||||
Bestyrelse | Hovedbranche | Navne | Vedtægter | ||||
Kontaktoplysninger | Direktion | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Månedsbeskæftigelse | Binavne | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-30 tilføjes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-09-29 fjernes Reelle ejere: Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-11-10)
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-06 fjernes Reelle ejere: Ninja Tollefsen (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2022-12-06 tilføjes Reelle ejere: Ninja Tollefsen, Ivar Erik Tollefsen (offentliggjort 2023-03-22)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje, sælge og udleje ejendomme samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-10 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (formand) (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-10 fjernes Bestyrelse: Helge Krogsbøl (formand) (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-09 fjernes Bestyrelse: Henrik Lildballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-10 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-09 fjernes Hovedbranche: Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-10 tilføjes Navne: Heimstaden Kollegiet Noden ApS (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-09 fjernes Navne: Heimstaden NODEN ApS (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-11-10 tilføjes Vedtægter: 2021-11-10 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-23 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@heimstaden.dk (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-08 tilføjes Bestyrelse: Henrik Lildballe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2020-06-08 fjernes Bestyrelse: Kristian Bo Lorentzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-01-21 tilføjes Bestyrelse: Michael Byrgesen Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-21 fjernes Bestyrelse: Leif Boje Espesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-21 tilføjes Direktion: Michael Byrgesen Hansen (direktør) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2020-01-21 fjernes Direktion: Leif Boje Espesen (direktør) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet kan tegnes af bestyrelsesformanden alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2019-08-13 tilføjes Vedtægter: 2019-08-13 (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-24 tilføjes Bestyrelse: Leif Boje Espesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-05-24 fjernes Bestyrelse: Jan Magnus Nordholm (formand) (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-05-24 tilføjes Direktion: Leif Boje Espesen (direktør) (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2019-05-24 fjernes Direktion: Lars Patrik Hall (direktør) (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-04-15 tilføjes Legale ejere: Heimstaden Bostad Invest 9 A/S (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2019-04-15 fjernes Legale ejere: Heimstaden Danmark Ejendomme A/S (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje, udvikle og sælge eller udleje fast ejendom. (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2018-11-02 tilføjes Hjemmeside: www.heimstaden.dk (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-11-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem eller en direktør. (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2018-11-02 fjernes Kontaktoplysninger: anja@bremergruppen.dk (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Petri Passage 5, 3. th., 1165 København K (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-11-01 tilføjes Bestyrelse: Jan Magnus Nordholm (formand) (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2018-11-01 fjernes Bestyrelse: Anders Johannes Lebrinne Tandrup (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-11-01 tilføjes Direktion: Lars Patrik Hall (direktør) (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2018-11-01 fjernes Direktion: Anja Toftegaard Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-11-01 tilføjes Legale ejere: Heimstaden Danmark Ejendomme A/S (offentliggjort 2019-04-15)
Den 2018-11-01 fjernes Legale ejere: ALTK HOLDING ApS, SANDRUP ApS, HACA Holding ApS (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-11-01 tilføjes Navne: Heimstaden NODEN ApS (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2018-11-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-11-01 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-11-01 tilføjes Vedtægter: 2018-11-01 (offentliggjort 2019-08-24)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 216, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-10-31 fjernes Navne: NODEN ApS (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 216, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 216, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-15 tilføjes Legale ejere: HACA Holding ApS (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2018-06-15 fjernes Legale ejere: Heimstaden Tandrup Kollegiet ApS (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-12-19 tilføjes Legale ejere: SANDRUP ApS (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-10-10 tilføjes Kontaktoplysninger: anja@bremergruppen.dk (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2012-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Strandvej 216, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2012-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 5560 Aarup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-10-09 tilføjes Bestyrelse: Anders Johannes Lebrinne Tandrup (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-09 fjernes Bestyrelse: Søren Balle (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-09 tilføjes Direktion: Anja Toftegaard Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-09 fjernes Direktion: Per Baun Helios (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af fast ejendom samt passiv kapitalanbringelse og anden i forbindelse hermed stående virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2012-10-09 tilføjes Legale ejere: Heimstaden Tandrup Kollegiet ApS, ALTK HOLDING ApS (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2012-10-09 tilføjes Navne: NODEN ApS (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2012-10-08 fjernes Navne: KJ NODEN ApS (offentliggjort 2012-05-02)
Den 2012-10-09 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2012-10-09 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af formand og direktør i forening eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2012-10-09 tilføjes Vedtægter: 2012-10-09 (offentliggjort 2018-11-02)
Den 2012-10-09 fjernes Binavne: NODEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-28 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 2, 5560 Aarup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Balle (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-01 tilføjes Binavne: NODEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 tilføjes Direktion: Per Baun Helios (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 tilføjes Hovedbranche: Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (offentliggjort 2021-11-16)
Den 2012-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 tilføjes Navne: KJ NODEN ApS (offentliggjort 2012-05-02)
Den 2012-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-05-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 tilføjes Stiftere: K.J. EJENDOMSINVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-05-02)
Den 2012-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)