Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjoldsvej 45, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-25 fjernes Direktion: Hanne Gliese (direktør) (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-01 (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-25 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-25 fjernes Legale ejere: Hanne Gliese (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-25 fjernes Navne: H. GLIESE INVEST ApS (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-25 fjernes Reelle ejere: Hanne Gliese (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-25 fjernes Stiftere: Hanne Gliese (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2023-05-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2013-03-19 sletter virksomheden Ejerskaber: HGC ApS. (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2014-01-23 sletter virksomheden Ejerskaber: NEGLESTUDIO EGEDAL ApS. (offentliggjort 2018-07-25)
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-04-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-02 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2015-03-13 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2015-03-14 fjernes Revisor: Revisionskontoret i Faxe (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2012-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjoldsvej 45, 3650 Ølstykke (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2012-05-01 tilføjes Direktion: Hanne Gliese (direktør) (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2012-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive investeringsvirksomhed, herunder eje kapitalandele i datterselskaber (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2012-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2012-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-01 (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2012-05-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2012-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2012-05-01 tilføjes Legale ejere: Hanne Gliese (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2012-05-01 tilføjes Navne: H. GLIESE INVEST ApS (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2012-05-01 tilføjes Reelle ejere: Hanne Gliese (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2012-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2012-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2012-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2012-05-01 tilføjes Revisor: Revisionskontoret i Faxe (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2012-05-01 tilføjes Stiftere: Hanne Gliese (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2012-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2012-05-01 tilføjes Vedtægter: 2012-05-01 (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2012-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-05-25)
Den 2012-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-05-25)