Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Andreas Høgdall Holm | 31.01.2020 | 07.12.2020 | direktør |
Dennis Kilian | 07.01.2019 | 31.01.2020 | direktør |
Jens Høgsted | 02.09.2013 | 31.08.2018 | adm. dir |
Jack Friis | 01.10.2012 | 29.01.2016 | direktion |
Bo Bendixen | 01.10.2012 | 02.09.2013 | direktion |
Hans Peter Rasmussen | 01.05.2012 | 02.09.2013 | adm. dir |
Mikkel Hemmersam | 01.05.2012 | 01.05.2012 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leonid Strakhov | 10.09.2020 | 07.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Janusz Gembarski | 10.09.2020 | 07.12.2020 | næstformand |
Andreas Høgdall Holm | 31.01.2020 | 10.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Dmitry Barkov | 23.12.2019 | 07.12.2020 | formand |
Dennis Kilian | 07.01.2019 | 31.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Michael August Bonde Christiansen | 29.01.2016 | 23.12.2019 | formand |
Chris Bigler | 29.01.2016 | 28.02.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jens Høgsted | 29.01.2016 | 31.08.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Andsbjerg | 01.10.2012 | 30.04.2013 | bestyrelse |
Anders Ytrup Jensen | 01.10.2012 | 30.04.2013 | bestyrelse |
Mikkel Vendelin Olesen | 01.10.2012 | 30.04.2013 | næstformand |
Jess Ørgaard Libak Tropp | 30.06.2012 | 29.01.2016 | bestyrelse |
Michael Haaning | 30.06.2012 | 29.01.2016 | formand |
Lars Terney | 30.06.2012 | 30.04.2013 | bestyrelse |
Hans Peter Rasmussen | 01.05.2012 | 30.06.2012 | bestyrelse |
Johan Frederik Clarentius Gertz | 01.05.2012 | 30.06.2012 | bestyrelse |
Jørgen Andsbjerg | 01.05.2012 | 30.06.2012 | formand |
Henrik Juul Hansen | 01.05.2012 | 01.05.2012 | bestyrelse |
Mikkel Hemmersam | 01.05.2012 | 01.05.2012 | bestyrelse |
Poul Jagd Mogensen | 01.05.2012 | 01.05.2012 | formand |