Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Vedtægter | xbrl | ||||
Tegningsregel | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 85, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-06 fjernes Bestyrelse: Steffen Dalgaard Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-06 fjernes Direktion: Steffen Dalgaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-04-30 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-06 fjernes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-06 fjernes Legale ejere: NOBLE DRILLING A/S (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-06 fjernes Navne: NOBLE INTREPID NORGE A/S (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-06 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-06 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-06 fjernes Stiftere: A.P. MØLLER - MÆRSK A/S (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-12-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2023-07-13 fjernes Bestyrelse: Thomas Backmann (formand) (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-12-28 tilføjes Bestyrelse: Thomas Backmann (formand) (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-12-28 fjernes Bestyrelse: Brian Nygaard (formand) (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-12-27 fjernes Bestyrelse: Thomas Backmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-10-03 tilføjes Bestyrelse: Thomas Backmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-28)
Den 2022-10-03 fjernes Bestyrelse: Klaus Greven Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-10-03 tilføjes Direktion: Steffen Dalgaard Andersen (direktør) (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2022-10-03 fjernes Direktion: Claus Bachmann (direktør) (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af indlejet borerig og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2022-10-03 tilføjes Navne: NOBLE INTREPID NORGE A/S (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2022-10-02 fjernes Navne: MAERSK INTREPID NORGE A/S (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2022-10-03 tilføjes Vedtægter: 2022-10-03 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-05 tilføjes Bestyrelse: Christine Jeanne Brennet (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2021-01-05 fjernes Bestyrelse: Jesper Ridder Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-06-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-02 tilføjes Direktion: Claus Bachmann (direktør) (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2020-01-02 fjernes Direktion: Thomas Lysgaard Falk (direktør) (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-09-27 tilføjes Bestyrelse: Morten Kelstrup (formand) (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2019-09-27 fjernes Bestyrelse: Angela Durkin (formand) (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-08-01 tilføjes Direktion: Thomas Lysgaard Falk (direktør) (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2019-08-01 fjernes Direktion: Per Gøbel (direktør) (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-27 tilføjes Bestyrelse: Jesper Ridder Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2018-09-27 fjernes Bestyrelse: Priya Saldanha Leth-Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 85, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2018-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 85, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 85, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-29)
Den 2018-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 85, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2018-01-01 tilføjes Bestyrelse: Priya Saldanha Leth-Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2017-12-31 fjernes Bestyrelse: Marianne Sørensen Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 85, 2800 Kgs. Lyngby (offentliggjort 2018-01-25)
Den 2017-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 50, 1263 København K (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-13 tilføjes Direktion: Per Gøbel (direktør) (offentliggjort 2019-08-01)
Den 2017-03-13 fjernes Direktion: Lars Østergaard (direktør) (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-01-01 tilføjes Bestyrelse: Klaus Greven Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2017-01-01 fjernes Bestyrelse: Samir Abboud (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2016-10-03 tilføjes Direktion: Lars Østergaard (direktør) (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-10-03 fjernes Direktion: Jacob Gotfred Johansen (direktør) (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-01 tilføjes Direktion: Jacob Gotfred Johansen (direktør) (offentliggjort 2016-10-03)
Den 2016-09-01 fjernes Direktion: Per Gøbel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2016-04-25 tilføjes Vedtægter: 2016-04-25 (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2016-04-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-25 tilføjes Bestyrelse: Samir Abboud (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-01-02)
Den 2015-06-25 fjernes Bestyrelse: Jørn Peter Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-12-15 tilføjes Hovedbranche: Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2014-12-14 fjernes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-11-15 tilføjes Hovedbranche: Sø- og kysttransport af gods (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-11-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-10-27)
Den 2014-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af den indlejede borerig Maersk Intrepid og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2014-05-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes og forpligtes i alle forhold af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2014-05-28 tilføjes Vedtægter: 2014-05-28 (offentliggjort 2016-04-26)
Den 2014-03-28 tilføjes Navne: MAERSK INTREPID NORGE A/S (offentliggjort 2022-10-03)
Den 2014-03-27 fjernes Navne: MAERSK XLE1 NORGE A/S (offentliggjort 2014-03-28)
Den 2013-11-01 tilføjes Legale ejere: NOBLE DRILLING A/S (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2013-05-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2013-05-16 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 50, 1263 København K (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2012-04-30 tilføjes Bestyrelse: Jørn Peter Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-30 tilføjes Direktion: Per Gøbel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2012-04-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-04-30 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2012-04-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-10-27)
Den 2012-04-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2012-04-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2012-04-30 tilføjes Navne: MAERSK XLE1 NORGE A/S (offentliggjort 2014-03-28)
Den 2012-04-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2012-04-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2012-04-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2012-04-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-30 tilføjes Stiftere: A.P. MØLLER - MÆRSK A/S (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2012-04-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2023-12-06)
Den 2012-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-06)