Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Opløsningsstrussel seneste | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kapital | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapitalvaluta |
Den 2021-06-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Lavendelvej 66, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-01 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-09 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-09 fjernes Kontaktoplysninger: hn@regnskabshuset.com (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-09 fjernes Legale ejere: LCM EJENDOMME ApS, CM HOLDING KOLDING A/S (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-08 fjernes Legale ejere: HJM HOLDING A/S (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-06-09 fjernes Navne: DANISH RETAIL STORES II A/S (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-09 fjernes Opløsningsstrussel seneste: 2014-04-25 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-09 fjernes Reelle ejere: Anna-Christina Müller, Hans-Jürgen Müller, Lars-Christian Müller (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-09 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-09 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-09 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-09 fjernes Stiftere: LCM EJENDOMME ApS, KVSK ApS, HJM HOLDING A/S, CM HOLDING KOLDING A/S (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2021-06-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2020-09-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2020-06-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2020-06-16 tilføjes Vedtægter: 2014-05-01 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2020-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2020-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-16 fjernes Bestyrelse: Hans-Jürgen Müller (bestyrelse) (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-06-16 fjernes Direktion: Hans-Jürgen Müller (adm. dir) (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2019-08-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lavendelvej 66, 6000 Kolding (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2017-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Sdr. Havnegade 34, 2., 6000 Kolding (offentliggjort 2017-01-29)
Den 2017-01-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2016-09-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sdr. Havnegade 34, 2., 6000 Kolding (offentliggjort 2017-01-29)
Den 2015-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Lavendelvej 66, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-05-04 tilføjes Kontaktoplysninger: hn@regnskabshuset.com (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2014-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lavendelvej 66, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2014-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 86, 6000 Kolding (offentliggjort 2014-10-03)
Den 2014-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, opføre, udleje og sælge erhvervsejendomme samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2014-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene, direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2014-05-01 tilføjes Vedtægter: 2014-05-01 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2014-04-25 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2014-04-25 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2014-03-19 fjernes Bestyrelse: Jan Hellmund Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-03-18 tilføjes Bestyrelse: Michael Prasanjit Baruah (formand) (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2014-03-19 fjernes Direktion: Lars Kramer (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2014-03-18 tilføjes Direktion: Hans-Jürgen Müller (adm. dir) (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2014-03-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fjordvej 86, 6000 Kolding (offentliggjort 2014-10-03)
Den 2014-03-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønholtvej 92, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2014-04-29)
Den 2012-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønholtvej 92, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2014-04-29)
Den 2012-05-01 tilføjes Bestyrelse: Jan Hellmund Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-05-01 tilføjes Direktion: Lars Kramer (direktion) (offentliggjort 2015-02-25)
Den 2012-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-06-30 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2012-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-01 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2012-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2012-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2020-10-28)
Den 2012-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2012-05-01 tilføjes Legale ejere: HJM HOLDING A/S, LCM EJENDOMME ApS, CM HOLDING KOLDING A/S (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2012-05-01 tilføjes Navne: DANISH RETAIL STORES II A/S (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2012-05-01 tilføjes Reelle ejere: Anna-Christina Müller, Hans-Jürgen Müller, Lars-Christian Müller (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2012-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2012-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2012-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2012-05-01 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2012-05-01 tilføjes Stiftere: LCM EJENDOMME ApS, KVSK ApS, HJM HOLDING A/S, CM HOLDING KOLDING A/S (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2012-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-06-18)
Den 2012-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-17)