Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2012-04-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SPECIAL MASKINER A/S. (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2019-04-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-21 tilføjes Revisor: Revisorgruppen v/Eva Kristensen og Lars Gotfredsen I/S (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2018-12-21 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2018-04-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-03-05)
Den 2017-10-01 fjernes Revisor: DANSK REVISION SVENDBORG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-05-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løkkeby Strandvej 10, 5900 Rudkøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-20 tilføjes Direktion: Lennart James Ahlefeldt-Laurvig (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-04-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2012-05-07)
Den 2012-04-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-20 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@special-maskiner.com (offentliggjort 2012-05-07)
Den 2012-04-20 tilføjes Legale ejere: Lennart James Ahlefeldt-Laurvig (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2012-04-20 tilføjes Navne: SPECIAL MASKINER HOLDING ApS (offentliggjort 2012-04-30)
Den 2012-04-20 tilføjes Reelle ejere: Lennart James Ahlefeldt-Laurvig (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2012-04-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-04-20 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SVENDBORG STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2012-04-20 tilføjes Stiftere: Lennart James Ahlefeldt-Laurvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-20 tilføjes Vedtægter: 2012-04-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-04-30)
Den 2012-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)