Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Juhl Bentzen | 30.04.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Juhl Bentzen | 24.04.2012 | 05.02.2018 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Christian Warwick Pedersen-Basstrup | 24.04.2012 | 12.12.2014 | bestyrelse |
Agnieszka Maria Bentzen | 24.04.2012 | 12.12.2014 | bestyrelse |
Niels Juhl Bentzen | 24.04.2012 | 12.12.2014 | formand |