Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Direktion | Revisor | Binavne | ||||
Vedtægter | Dekret | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-10-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Studstrupvej 12, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2012-04-25 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Kontaktoplysninger: tp@nordpay.com (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Legale ejere: HOLDING GROUP ØST ApS, COMPI ApS, HOLDING GROUP MIDT ApS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Navne: Selskabet af 25 april 2012 ApS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Reelle ejere: Thomas Noel Fynbo Petersen (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Stiftere: AVO GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2023-10-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2016-06-14 sletter virksomheden Ejerskaber: MEEsolutions ApS. (offentliggjort 2016-12-30)
Den 2016-12-23 sletter virksomheden Ejerskaber: MEEsolutions ApS. (offentliggjort 2022-01-17)
Den 2022-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2022-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-22 fjernes Direktion: Thomas Noel Fynbo Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-22 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-17 fjernes Binavne: PSP PAYMENT ApS, PSP PAY ApS, Zietwing ApS (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-16 tilføjes Navne: Selskabet af 25 april 2012 ApS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2022-11-15 fjernes Navne: NORDpay ApS (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2022-11-16 tilføjes Vedtægter: 2022-11-16 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2022-11-24 Statstidende Dekret
Den 2022-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-13 tilføjes Legale ejere: COMPI ApS, HOLDING GROUP MIDT ApS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2021-08-13 fjernes Legale ejere: C. ENGGAARD ApS, ÅLYKKE ApS (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-08-13 tilføjes Reelle ejere: Thomas Noel Fynbo Petersen (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2021-08-13 fjernes Reelle ejere: Christian Stenbryggen Enggaard, Morten Vagn Petersen (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-08-12 fjernes Reelle ejere: Thomas Noel Fynbo Petersen (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2021-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Studstrupvej 12, 8541 Skødstrup (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2021-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Egå Havvej 21, 8250 Egå (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-07-20 tilføjes Binavne: Zietwing ApS (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2021-07-20 tilføjes Kontaktoplysninger: tp@nordpay.com (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2021-07-20 tilføjes Navne: NORDpay ApS (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2021-07-19 fjernes Navne: SELSKABET FEM ApS (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2021-07-20 tilføjes Vedtægter: 2021-07-20 (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2021-03-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egå Havvej 21, 8250 Egå (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2020-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Egå Havvej 21, 8250 Egå (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Legale ejere: ÅLYKKE ApS (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Reelle ejere: Thomas Noel Fynbo Petersen, Morten Vagn Petersen (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2018-11-29 fjernes Reelle ejere: Thomas Noel Fynbo Petersen (offentliggjort 2018-12-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-03-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-20 tilføjes Legale ejere: C. ENGGAARD ApS (offentliggjort 2021-08-13)
Den 2017-12-20 fjernes Legale ejere: HOLDING GROUP MIDT ApS (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2017-12-19 fjernes Legale ejere: C. ENGGAARD ApS (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2017-12-20 tilføjes Reelle ejere: Thomas Noel Fynbo Petersen (offentliggjort 2018-12-23)
Den 2017-12-19 fjernes Reelle ejere: Thomas Noel Fynbo Petersen (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-03-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-20 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB RÅDGIVNING & REVISION (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2015-02-20 fjernes Revisor: KRESTON JC STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-12-26 tilføjes Reelle ejere: Thomas Noel Fynbo Petersen, Christian Stenbryggen Enggaard (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og servicevirksomhed (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2014-09-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2014-09-08 tilføjes Vedtægter: 2014-09-08 (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-11 tilføjes Legale ejere: C. ENGGAARD ApS, HOLDING GROUP MIDT ApS, HOLDING GROUP ØST ApS (offentliggjort 2018-03-21)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egå Havvej 21, 8250 Egå (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2013-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egå Havvej 21, 1., 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-14)
Den 2013-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Egå Havvej 21, 1., 8250 Egå (offentliggjort 2013-11-14)
Den 2013-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-25 tilføjes Binavne: PSP PAYMENT ApS, PSP PAY ApS (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2012-04-25 tilføjes Direktion: Thomas Noel Fynbo Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2012-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-09-30 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2012-04-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-04-25 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2012-04-25 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2012-04-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2012-04-25 tilføjes Navne: SELSKABET FEM ApS (offentliggjort 2021-07-20)
Den 2012-04-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2012-04-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2012-04-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2012-04-25 tilføjes Revisor: KRESTON JC STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-04-27)
Den 2012-04-25 tilføjes Stiftere: AVO GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2012-04-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-10-26)
Den 2012-04-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-11-25)